|
Archive plan search
Archivportal Appenzellerland
Appenzell Ausserrhoden
Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden (StAAR) (1597-)
A. Altes Archiv (1315-1904)
B. Helvetisches Archiv (1699-1823)
C. Neues Archiv (1803-)
Ca. Akten: (1587-2014)
Ca.A Verfassung und Souverän. Akten: (1799-1996)
Ca.B Legislativbehörden. Akten: (1741-1999)
Ca.C Kantonsregierung. Akten: (1646.05.21-1998.05)
Ca.C11 Missiven, Amtsschreiben. Eingegangene Briefe nach Absendern oder Themen: (1803-1865)
Ca.C11-01 Anzeigen der ausländischen Höfe: (1803-1840)
Ca.C11-02 Mitteilungen fremder Gesandter an Vorort: (1803-1840)
Ca.C11-03 Eidgenössischer Vorort: (1803-1847)
Ca.C11-04 Eidgenössische Kanzlei: (1803-1840)
Ca.C11-05 Eidgenössische Militärbehörden: (1803-1852)
Ca.C11-06 Eidgenössische Werbungsbehörden: (1803-1840)
Ca.C11-07 Schweizerische Behörden in Justiz- und Polizeisachen: (1803-1840)
Ca.C11-08 Schweizerische Behörden in Ehegerichtssachen: (1803-1840)
Ca.C11-09 Schweizerische untergeordnete Behörden: (1803-1846)
Ca.C11-10 Schweizerische Privatpersonen: (1803-1840)
Ca.C11-11 Münzwesen: (1807-1854.11.09)
Ca.C11-12 Zoll und Weggeld: (1803-1840)
Ca.C11-13 Handel und Post: (1825.09.27-1847.06.10)
Ca.C11-14 Masse und Gewichte: (1803-1840)
Ca.C11-15 Salzwesen: (1803-1865)
Ca.C11-16 Werbungswesen: (1803-1857)
Ca.C11-17 Pensionswesen: (1803-1840)
Ca.C11-18 Eidgenössische Konsulate im Ausland: (1803-1840)
Ca.C11-19 Fremde Gesandte, Serie 1: (1810-1840)
Ca.C11-19-001 Paris F, Französische Postdirektion:
Mitteilung über die Einverleibung Hollands mit Frankreich und die Regelung des Pos... (1810.11.29)
Ca.C11-19-002 Bern, Französische Gesandtschaft:
Mitteilung betreffend den Umzug der Gesandtschaft nach Basel. (1812.05.24)
Ca.C11-19-003 Basel, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Anforderung der nötigen Schriften zur Heirat von Jakob und Ul... (1812.06.24)
Ca.C11-19-004 Basel, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Mitteilung des Erhaltes des Testamentes von Dr. Zölper sel. i... (1813.06.13)
Ca.C11-19-005 Bern, Bayerische Gesandtschaft:
Vorschlag zu wechselseitiger Behandlung der Angehörigen in Niederlassungsfällen und im ... (1813.07.16)
Ca.C11-19-006 Basel, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Übersendung eines Fallitenabkommens für die Firma "Schoch & S... (1813.10.02)
Ca.C11-19-007 Zürich, Russische Gesandtschaft, Hans Anton Capo d'Istria:
Weiterempfehlung der Bittschrift der Familie Walser in Heris... (1813.12.07)
Ca.C11-19-008 Bern, Österreichische Gesandtschaft:
Legalisierung von Pässen für Reisende nach österreichischen Staaten. (1814.03.22)
Ca.C11-19-009 Bern, Österreichische Gesandtschaft:
Ersuchen um gerichtliche Einvernahme des Christian Schwalm von Wolfhalden wegen ei... (1814.09.28-1814.10.11)
Ca.C11-19-010 Basel, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Mitteilung über seine Abberufung zum König und die Geschäftsü... (1815.07.03)
Ca.C11-19-011 Bern, Englische Gesandtschaft:
Ersuchen um Mitteilung der Kantons- und Kanzlei-Unterschriften und Siegel. (1815.12.15)
Ca.C11-19-012 Luzern, Päpstliche Nuntiatur:
Billigung der Klagepunkte gegen Appenzell Innerrhoden betreffend das Kloster Grimmenstein... (1816.01.29)
Ca.C11-19-013 Beromünster, Apostolisches Generalvikariat, Propst Göldi:
Verdankung des Zutrauens und Mitteilung seines Schreibens bet... (1815.02.21)
Ca.C11-19-014 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Mitteilung des Erhaltes des Auswanderungsbeschlusses. (1816.06.10)
Ca.C11-19-015 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Mitteilung von Berichten des amerikanischen Geschäftsträgers Henry... (1816.05.17)
Ca.C11-19-016 Luzern, Päpstlicher Internuntius Joseph Cherubini:
Vergebliche Bemühungen um Vermittlung wegen des Streites betreffend ... (1816.08.10)
Ca.C11-19-017 Zürich, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Begleitschreiben zur Zusendung von zwei Falliments-Aktenstüc... (1816.08.17)
Ca.C11-19-018 Zürich, Britische Gesandtschaft:
Zusendung von Fragen über die religiösen Verhältnisse in Appenzell Ausserrhoden mit Be... (1816.08.05)
Ca.C11-19-019 Bern, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Ersuchen um eine Liste der ausserrhodischen Offiziere in den e... (1816.09.21)
Ca.C11-19-020 Bern, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Ersuchen um eine Liste der ausserrhodischen Offiziere in den e... (1816.09.21)
Ca.C11-19-021 Zürich, Niederländische Gesandtschaft:
Mitteilung, dass für Rudolf Fisch von Hundwil in De Steeg NL kein Bürgerrechtssc... (1816.12.28)
Ca.C11-19-022 Bern, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Ersuchen um Empfangsbestätigung eines Schreibens des französis... (1817.02.01)
Ca.C11-19-023 Bern, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Ersuchen um Auskunft über das Niederlassungsgesetz in Bezug au... (1817.03.04)
Ca.C11-19-024 Wien, Freiherr Ferdinand Müller von Meldegg:
Mitteilung, dass er in der Angelegenheit zwischen den Gebrüdern Tobler und... (1817.04.05)
Ca.C11-19-025 Bern, Französische Gesandtschaft, August de Talleyrand:
Begleitschreiben zur Sendung des Gerichtsurteils über Georg Fri... (1817.04.07)
Ca.C11-19-026a Bern, Französische Gesandtschaft, August de Talleyrand:
Begleitschreiben zur Sendung eines Gerichtsurteils über die Han... (1817.04.18)
Ca.C11-19-026b Lyon F, Schweizerisches Handelskonsulat:
Amtsübernahme und Anweisungen zum Schriftenverkehr. (1817.04.27)
Ca.C11-19-027 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Mitteilung über die Beachtung des Prozesses gegen die Firma "Zellw... (1817.03.07)
Ca.C11-19-028 Bern, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Bitte um Zusendung von Akten betreffend die Firma "Zellweger &... (1817.03.12)
Ca.C11-19-029 Mailand I, Schweizerische Gesandtschaft, Giovanni Antonio Marcacci:
Übersendung von zwei Noten betreffend die Anerkennu... (1817.05.23-1817.05.27)
Ca.C11-19-030 Bern, Sardinische Gesandtschaft, St. Martin de Garis:
Mitteilung über die Weiterleitung unseres Schreiben an Graf de Va... (1817.06.13)
Ca.C11-19-031 Oberstleutnant Merz:
Rechnung über den Ankauf von 150 Ballen Reis samt Fracht bis Richterswil. (1817.06.23)
Ca.C11-19-032 Mailand I, Schweizerisches Konsulat, Giovanni Antonio Marcacci:
Mitteilung, dass er betreffend die Massa-Angelegenheit ... (1817.07.18)
Ca.C11-19-033 Turin I, Graf de Vallaise:
Mitteilung über die Bewilligung des Königs von Sardinien zur Ausfuhr von 400-500 Zentnern Re... (1817.07.05)
Ca.C11-19-034 Wien A, Schweizerische Gesandtschaft, Ferdinand Müller von Mühlegg:
Mitteilung seines Zweifels am Erfolg seiner Verwend... (1817.08.16)
Ca.C11-19-035 Bern, Britsche Gesandtschaft, Stratfort Caninng:
Ersuchen um Auskunft über das Guthaben des Herrn Sturzenegger sel. von... (1817.08.20)
Ca.C11-19-036 Turin I, Graf von Vallaise:
Mitteilung seines Zweifels betreffend die Ausfuhr von Reis gegen eine bestimmte Gebühr. (1817.08.23)
Ca.C11-19-037 Wien A, Schweizerische Gesandtschaft, Ferdinand Müller von Mühlegg:
Zwei Mitteilungen, dass er einen endlichen Entschei... (1817.08.30-1817.09.03)
Ca.C11-19-038 Turin I, Graf de Vallaise:
Schreiben betreffend die Ausfuhr von Reis, dessen Preis pro Zentner sich erhöht hat. (1817.08.20)
Ca.C11-19-039 Wien A, Ferdinand Müller von Mühlegg:
Zwei Schreiben betreffend das Sequestrations-Geschäft des Johannes Zellweger von ... (1817.09.07-1817.10.25)
Ca.C11-19-040 Wien A, Ferdinand Müller von Mühlegg:
Sendung von gedruckten Tarifen über die neuen österreichischen Beschränkungen bet... (1817.10.08)
Ca.C11-19-041 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Begleitschreiben zur Sendung von zwei ihm überbrachten Akten des K... (1817.10.24)
Ca.C11-19-042 Turin I, De Laval, Minister:
Meldung, dass nicht auf die Rückerstattung des piemontesischen Ausfuhrzolles für Reis eing... (1817.12.10)
Ca.C11-19-043 Bern, Österreichische Gesandtschaft:
Schreiben betreffend die Behandlung der österreichischen Untertanen bei Konkursen ... (1817.12.25)
Ca.C11-19-044 Bern, Österreichische Gesandtschaft:
Meldung der Übertragung der Besorgung von Legalisationsgeschäften an Herrn von Spi... (1818.01.03)
Ca.C11-19-045 Stuttgart D, Württembergisches Ministerium für Auswärtiges, von Zeppelin:
Mitteilung des Bedauern, dass wegen Eigenbed... (1818.01.08)
Ca.C11-19-046 Mailand I, Schweizerische Gesandtschaft, Giovanni Antonio Marcacci:
Anzeige der Meldung bereffend die Veränderung der K... (1818.01.10)
Ca.C11-19-047 Mailand I, Schweizerische Gesandtschaft, Giovanni Antonio Marcacci:
Meldung über seine vergebliche Verwendung für Waren... (1818.02.28)
Ca.C11-19-048 Mailand I, Schweizerische Gesandtschaft, Giovanni Antonio Marcacci:
Meldung über Aktenstücke betreffend die Toblersche ... (1818.03.15)
Ca.C11-19-049 Bern, Österreichische Gesandtschaft, Herr von Foullon:
Meldung seiner Ankunft in Bern und der Übernahme von Geschäften ... (1818.03.28)
Ca.C11-19-050 Stuttgart D, Württembergisches Ministerium für Auswärtiges, von Zeppelin:
Mitteilung über die Erteilung von Weisungen ... (1818.03.31)
Ca.C11-19-051 Stuttgart D, Württembergisches Ministerium für Auswärtiges, von Zeppelin:
Bestimmung der Form, wie bei ansteckenden Kr... (1818.04.11)
Ca.C11-19-052 Stuttgart D, Württembergisches Ministerium für Auswärtiges, von Zeppelin:
Schreiben betreffend die Streitigkeit zwisch... (1818.04.18)
Ca.C11-19-053 Bern, Sardinische Gesandschaft:
Rechtfertigung des Benehmens der sardinischen Regierung gegenüber Jakob Sonderegger von... (1818.04.18)
Ca.C11-19-054 Mailand I, Schweizerische Gesandtschaft, Giovanni Antonio Marcacci:
Meldung der vergelbilchen Vornahme von nötigen Schr... (1818.04.24)
Ca.C11-19-055 Bern, Französische Gesandtschaft:
Vorladungen an die Firma "Zellweger & Cie." in Trogen und an Johann Jacob Merz, Heris... (1818.05.23)
Ca.C11-19-056 Wien A, Schweizerische Gesandtschaft, Ferdinand Müller von Mühlegg:
Meldung über die Übertragung und Besorgung der Hand... (1818.04.23)
Ca.C11-19-057 Stuttgart, Württembergisches Ministerium für Auswärtiges, von Zeppelin:
Mitteilung über die erteilte Vorladung an Phili... (1818.05.05)
Ca.C11-19-058 Stuttgart, Württembergisches Ministerium für Auswärtiges, von Zeppelin:
Mitteilung eines Dokumentes, wonach sich Philip... (1818.07.10)
Ca.C11-19-059 Bern, Niederländische Gesandtschaft:
Gesuch vom 10.10.1818 um Auskunft über einen Mann namens Johann Jakob Nef von Urnä... (1818.10.10-1818.10.25)
Ca.C11-19-060 Paris F, Emanuel Haller; Trogen, Johann Caspar Zellweger:
Zwei Schreiben betreffend die Verwendung für das Guthaben des... (1818.10.31-1818.12.26)
Ca.C11-19-061a Semsales, Portugiesisches und brasilianisches Konsulat, Bremond FR:
Schreiben vom 10.09.1818 mit Beilage betreffend die... (1818.10.02-1818.11.10)
Ca.C11-19-061b Semsales, Portugiesisches Konsulat, Bremond:
Schreiben betreffend die Errichtung von Schweizer Regimentern in Portugal. (1818.11.10)
Ca.C11-19-062 Semsales und Bern. Sébastien-Nicolas Gachet, Agent der Regierung von Freiburg:
Drei Schreiben beteffend Brigadier Bauma... (1818.11.26-1819.05.26)
Ca.C11-19-063 Paris F, Haller:
Anzeige der Bezahlung von 280 Franken an Herr Bonnet und Bitte um Empfangsbestätigung. (1818.11.18)
Ca.C11-19-064 Bern, Österreichische Gesandtschaft, Schraub:
Empfehlung von Viktor Mussy von Mailand betreffend die Massa des Michael ... (1819.04.04)
Ca.C11-19-065 Freiburg, Portugiesisches Konsulat, Bremond:
Einschätzung, dass Ritter von Baumann von Herisau sehr geeignet ist, zwisc... (1819.01.01)
Ca.C11-19-066 Bern, Sébastien-Nicolas Gachet, Agent der Regierung von Freiburg:
Schreiben mit zwei Beilagen betreffend die Errichtung... (1819.04.17)
Ca.C11-19-067 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Zurücksendung der ungültigen Scheine der Gebrüder Johann Jacob und... (1819.08.08)
Ca.C11-19-068 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Meldung des Empfanges von Briefen, die zugunsten von Offizieren im... (1819.09.30)
Ca.C11-19-069 Teufen, Landammann und Rat von Appenzell Ausserrhoden:
Schreiben mit zwei Belagen an die badische Gesandtschaft in der ... (1819.12.02)
Ca.C11-19-070 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Begleitschreiben zur Abrechnung über das Erbe des Leonhard Tobler ... (1819.12.06)
Ca.C11-19-071 Karlsruhe D, Badisches Hofgericht des Mittelrheines:
Urteil mit zwei Beilagen gegen die Witwe des Oberst Durlach, die v... (1820.01.21-1820.12.30)
Ca.C11-19-072 Bern, Französische Gesandtschaft. Auguste de Talleyrand:
Ersuchen um ein Verzeichnis der in Ausserrhoden bestehenden öf... (1820.02.01)
Ca.C11-19-073 Stuttgart D, Ministerium für Auswärtiges:
Verlangen nach einer Erklärung von Schreinermeister Andreas Frischknecht von ... (1820.02.01)
Ca.C11-19-074 Bern, Spanische Gesandtschaft:
Gesuch um ein Verzeichnis aller in spanischen Diensten gestandenen und noch stehenden Ei... (1820.03.10)
Ca.C11-19-075 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Meldung über Verwendung beim französischen Ministerium zugunsten d... (1820.03.21)
Ca.C11-19-076 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Nachfrage nach weiteren Schriften und Belegen für die Piemonteser ... (1820.11.23)
Ca.C11-19-077 Paris F, Schweizer Gesandtschaft, Georg Tschan:
Erklärung des französischen Kriegsministeriums, dass über die Bezahlung... (1821.06.02)
Ca.C11-19-078 Semsales, Portugiesisches Konsulat, Bremond FR:
Begleitschreiben zur Klage über die von der Tagsatzung gegen ihn erhobe... (1821.07.29)
Ca.C11-19-079 Bern, Französische Gesandtschaft:
Begleitschreiben zur Sendung des Gerichtsurteils über die Gebrüder Schiess in Herisau... (1821.12.19)
Ca.C11-19-080 Paris F, Herr Mainordoz:
Bitte um die Ausstellung eines Heimatscheines für Hans Conrad Diem von Herisau, der im Regimen... (1821.12.26)
Ca.C11-19-081 Brüssel B, Graf von Liedekerke, bevollmächtigter niederländischer Minister in der Schweiz:
Anerkennung der Haltung von ... (1822.04.10)
Ca.C11-19-082 Lausanne, Graf von Liedekerke, bevollmächtigter niederländischer Minister in der Schweiz:
Mitteilung des Dankes wegen d... (1822.07.04)
Ca.C11-19-083 Bern, Spanische Gesandtschaft:
Todesanzeige von Minister Louis Martinez de Viergol, angezeigt von der Witwe, gestorben ... (1823.01.19)
Ca.C11-19-084 Bern, Niederländische Gesandtschaft:
Empfangsbestätigung des Memorials vom 12.10.1822. (1823.01.20)
Ca.C11-19-085 Bern, Graf von Liedekerke, bevollmächtigter niederländischer Gesandter in der Schweiz:
Empfangsbestätigung für zwei Sch... (1823.03.01)
Ca.C11-19-086 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Meldung über den Tod von Hauptmann Sebastian Mock im Regiment Högg... (1823.04.04)
Ca.C11-19-087 Bern, Österreichische Gesandtschaft, Schraut:
Empfehlung für die von Neapel eingetragenen Militärkapitulation für einig... (1823.04.13)
Ca.C11-19-088 Paris F, Schweizerische Gesandtschaft, Georg Tschan:
Begleitschreiben zu zwei Beilagen betreffend Hauptmann Sebastian M... (1823.05.07)
Ca.C11-19-089 Bern, Französische Gesandtschaft. Auguste de Talleyrand:
Ersuchen um Angaben zu finanziellen Beschlüsse und Verordnunge... (1823.05.24)
Ca.C11-19-090 Paris F, Hebert & Tansou.
Forderung an die Verwandten des Hauptmann Sebastian Mock sel. um die Bezahlung eines Wechsels... (1823.06.24)
Ca.C11-19-091 Bern, Französische Gesandtschaft, Auguste de Talleyrand:
Zusendung eines Scheins für den Export von 100 Flinten aus der... (1823.08.25)
Ca.C11-19-092 Paris, Société de Bienfaisance:
Ersuchen an die eidgenössischen Stände um Unterstützung der wohltätigen Zwecke und Fond... (1823.08.31)
Ca.C11-19-093 Mailand I, Schweizerische Gesandtschaft, Giovanni Antonio Marcacci:
Bestätigung des Berichtes, dass Peter Blum sowie Ja... (1823.09.25)
Ca.C11-19-094 Mailand I, Schweizerische Gesandtschaft, Giovanni Antonio Marcacci:
Bericht über den in Mailand wegen Falschmünzerei in... (1823.09.22)
Ca.C11-19-095 Zürich, Graf von Liedekerke, bevollmächtigter niederländischer Gesandter in der Schweiz:
Empfangsbestätigung für die au... (1823.11.29)
Ca.C11-19-096 Brüssel B, Graf von Liedekerke, bevollmächtigter niederländischer Minister in der Schweiz:
Ernennung des Oberstleutnant... (1824.02.04)
Ca.C11-19-097 Brüssel B, Graf von Liedekerke, bevollmächtigter niederländischer Minister in der Schweiz:
Verdankung der Zusendung des... (1824.04.06)
Ca.C11-19-098 Brüssel B, Graf von Liedekerke, bevollmächtigter niederländischer Minister in der Schweiz:
Ersuchen um Vollmacht an Gra... (1824.04.12)
Open the next 100 entries ... (another 200 entries)
Go to the last entry ...
Ca.C11-20 Fremde Gesandte, Serie 2: (1841-1857)
Ca.C11-21 Kanton Zürich: (1803-1840)
Ca.C11-22 Kanton Bern: (1803-1840)
Ca.C11-23 Kanton Luzern: (1803-1840)
Ca.C11-24 Kanton Uri: (1803-1840)
Ca.C11-25 Kanton Schwyz: (1803-1840)
Ca.C11-26 Kanton Unterwalden: (1803-1840)
Ca.C11-27 Kanton Zug: (1803-1840)
Ca.C11-28 Kanton Glarus: (1803-1840)
Ca.C11-29 Kanton Freiburg: (1803-1840)
Ca.C11-30 Kanton Solothurn: (1803-1840)
Ca.C11-31 Kanton Basel: (1803-1840)
Ca.C11-32 Kanton Schaffhausen: (1803-1840)
Ca.C11-33 Kanton Appenzell Innerrhoden: (1803-1840)
Ca.C11-34 Kanton St. Gallen: (1803-1840)
Ca.C11-35 Kanton Aargau: (1803-1840)
Ca.C11-36 Kanton Graubünden: (1803-1840)
Ca.C11-37 Kanton Thurgau: (1803-1840)
Ca.C11-38 Kanton Tessin: (1803-1840)
Ca.C11-39 Kanton Waadt: (1803-1840)
Ca.C11-40 Kanton Wallis: (1803-1840)
Ca.C11-41 Kanton Genf: (1803-1840)
Ca.C11-42 Kanton Neuenburg: (1803-1840)
Ca.C11-43 Standesschreiben von Kantonsregierungen, Serie 2: (1841-1855)
Ca.C11-44 Ausserrhodische Behörden und Privatpersonen, Serie 1: (1803-1840)
Ca.C11-45 Ausserrhodische Behörden und Privatpersonen, Serie 2: (1841-1858)
Ca.C12 Regierungsratsakten und Standeskommissionsakten nach Pertinenz geordnet: (1845-1920)
Ca.C13 Regierungsratsakten nach Traktandennummern des Regierungsratsprotokolls jahrgangsweise nach Landsgemeindejahr abgelegt: (1920-1998)
Ca.D Kantonskanzlei und Landeskanzlei. Akten: (1749-1980)
Ca.E Finanzwesen. Akten: (1799-1974)
Ca.F Assekuranzwesen. Akten: (1810-1964)
Ca.G Schulwesen. Akten: (1803-1891)
Ca.H Militärwesen. Akten: (1798-1970)
Ca.J Bauwesen. Akten: (1587-2000)
Ca.K Gerichtswesen. Akten: (1806-1875)
Ca.L Justiz und Polizei. Akten: (1800-1958)
Ca.M Kirchenwesen, Akten und Bücher (1590 (ca.)-1975)
Ca.N Steuerwesen. Akten: (1803-1993)
Ca.O Volkswirtschaft. Akten: (1803-1993)
Ca.P Sanitätswesen. Akten: (1803-1937)
Ca.Q Gemeinde-, Armen- und Zivilstandswesen. Akten: (1803-1975)
Ca.R Aussenbeziehungen. Akten: (1800-2014)
Cb. Amtsbücher (1522-2013)
D. Verwaltungsarchiv (1820-)
E. Gerichte / Judikative (1859-)
F. Regierungsrat / Exekutive (1998-)
G. Kantonsrat / Legislative (1998-)
J. Bildarchiv (1840-)
M. Sammlungen (1350-)
N. Druckschriften (1834-2016)
P. Privatarchiv (1478-2009)
|